序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国家能源集团长源电力股份有限公司 | 100% | 48260.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐胜军
|
|
2 |
刘雪健
|
|
3 |
彭晶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
国电长源荆州热电有限公司工会委员会
|
庞莉 | 2021-04-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘广恩(执行董事兼总经理) [退出]刘雪健(监事)
|
刘雪健(监事)彭晶(经理) [新增]徐胜军(执行董事) [新增]
|
2 | 2022-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘广恩
|
徐胜军
|
3 | 2021-09-18 | 其他事项备案 |
87654321
|
*****
|
4 | 2021-09-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
46700
|
48260.000000( + 3.34047% )
|
5 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘广恩(执行董事兼总经理)孙长林(监事) [退出]
|
刘广恩(执行董事兼总经理)刘雪健(监事) [新增]
|
6 | 2021-09-18 | 联络员备案 |
*****7
|
任佳佳
|
7 | 2021-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
国电长源电力股份有限公司:100%;
|
国家能源集团长源电力股份有限公司:100%; [名称变更]
|
8 | 2021-09-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
国电长源荆州热电有限公司
|
国能长源荆州热电有限公司
|
9 | 2020-12-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
46180
|
46700.000000( + 1.12603% )
|
10 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王维章(监事) [退出]刘广恩(执行董事兼总经理)
|
刘广恩(执行董事兼总经理)孙长林(监事) [新增]
|