序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢昊君 | 100% | 10300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢昊君
|
|
2 |
黄青松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-11 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-09-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2012-12-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2011-12-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
5 | 2011-12-31 | 实收资本变更 |
|
|
6 | 2011-12-31 | 投资总额变更 |
|
|
7 | 2011-03-31 | 实收资本变更 |
|
|
8 | 2011-03-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
9 | 2011-03-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
10 | 2011-03-31 | 投资总额变更 |
|
|