序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王楠 | 95% | 1900万人民币 |
2 | 李杰 | 5% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王楠
|
|
2 |
李杰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙丢丢网络科技有限公司郴州分公司
|
罗晓广 | 2019-06-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
王楠 *** 备案手机:***
|
毛璁 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
欧芳 *** 备案手机:***
|
王楠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
于亮 *** 备案手机:***
|
欧芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏艮锋 [退出]
|
李杰 [新增]
|
5 | 2019-04-30 | 地址变更 |
长沙高新开****区文轩路27号麓谷钰园C1栋501号
|
长沙市开福区四方坪街道车站北路306号誉峰苑1栋207-208、308房(集群注册)
|
6 | 2019-04-30 | 股东变更 |
湖南云峰之国企业管理有限公司 , [退出]王楠
|
李杰 , [新增]王楠
|
7 | 2017-11-16 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段249号中建芙蓉嘉苑35栋1204房
|
长沙高新开****区文轩路27号麓谷钰园C1栋501号
|
8 | 2017-05-16 | 股东变更 |
王楠 ,于亮 [退出]
|
湖南云峰之国企业管理有限公司 , [新增]王楠
|
9 | 2017-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于国和 [退出]
|
苏艮锋 [新增]
|
10 | 2017-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于亮 [退出]
|
王楠 [新增]
|