序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗攀 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗攀
|
|
2 |
刘志红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南舵手文化传播有限公司株洲分公司
|
罗攀 | 2020-11-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-02 | 股东变更 |
刘志红 , [退出]罗攀
|
罗攀
|
2 | 2018-11-02 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2018-11-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-11-02 | 经营范围变更 |
国内广告的设计、制作、代理及****布;图文设计制作;摄影摄像;商务信息咨询;企业形象策划;展示展览;会务服务;产品包装开****;美术设计;动画设计;舞台道具租赁;文化活动策划;装饰材料的设计、销售;工艺品的销售;校园文化设计与建设;室内外装饰装潢的设计与施工;园林绿化设计与施工。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)
|
国内广告的设计、制作、代理及****布;图文设计制作;摄影摄像;商务信息咨询;企业形象策划;展示展览;会务服务;产品包装开****;美术设计;动画设计;舞台道具租赁;文化活动策划;装饰材料的设计、销售;工艺品的销售;校园文化设计与建设;室内外装饰装潢的设计与施工;园林绿化设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
张欢 *** 备案手机:***
|
刘志红 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-26 | 章程备案 |
无
|
2018-04-18公司新章程
|
7 | 2018-04-26 | 股东变更 |
刘志红 ,罗攀 ,肖雷 [退出]
|
刘志红 ,罗攀
|
8 | 2015-12-29 | 股东变更 |
刘志红 ,罗攀 ,王颖异 [退出]
|
刘志红 ,罗攀 ,肖雷 [新增]
|
9 | 2015-12-29 | 投资人(股权)变更 |
罗攀 出资 104万人民币;王颖异 出资 60万人民币; [退出]刘志红 出资 36万人民币;
|
罗攀 出资 104万人民币;肖雷 出资 60万人民币; [新增]刘志红 出资 36万人民币;
|
10 | 2015-12-29 | 章程备案 |
无
|
|