序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南潇湘不动产投资管理有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁彤
|
|
2 |
袁睿
|
|
3 |
杨军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-19 | 法定代表人变更 |
黎明
|
袁彤
|
2 | 2020-03-19 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎明 [退出]
|
袁彤 [新增]
|
4 | 2018-07-10 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2018-07-10 | 法定代表人变更 |
袁睿
|
黎明
|
6 | 2018-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴永平 [退出]
|
黎明 [新增]
|
7 | 2017-11-21 | 联络员备案 |
马婧璇 备案手机:*****
|
李昱瑢 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
梁俊 备案手机:*****
|
马婧璇 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2017-01-11 | 住所变更 |
长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦2401-2406房
|
长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦2401-2406房
|
10 | 2016-07-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-06-28通过章程修正案。
|