序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张磊 | 85% | 170.0万人民币 |
2 | 汤小毛 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张磊
|
|
2 |
汤小毛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 法定代表人变更 |
曹阿香
|
张磊
|
2 | 2022-07-21 | 章程备案 |
无
|
2022-07-20变更公司股权、法定代表人
|
3 | 2022-07-21 | 股东变更 |
曹阿香 , [退出]邱亚风 , [退出]张磊
|
汤小毛 , [新增]张磊
|
4 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹阿香 [退出]
|
张磊 [新增]
|
5 | 2022-07-21 | 联络员备案 |
曹阿香 *** 备案手机:***
|
张磊 *** 备案手机:***
|
6 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱亚风 [退出]
|
汤小毛 [新增]
|
7 | 2021-06-30 | 股东变更 |
曹阿香 ,张磊
|
曹阿香 ,邱亚风 , [新增]张磊
|
8 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张磊 [退出]
|
邱亚风 [新增]
|
9 | 2021-06-30 | 章程备案 |
无
|
2021-06-29变更公司股权
|