序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南博迅投资控股集团有限公司 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 黄鑫 | 25% | 250.0万人民币 |
3 | 李恃农 | 24% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖玲萍
|
|
2 |
黄鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
严兴焰 [退出]
|
黄鑫 [新增]
|
2 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟群 [退出]
|
肖玲萍 [新增]
|
3 | 2021-06-04 | 法定代表人变更 |
钟群
|
肖玲萍
|
4 | 2021-03-30 | 联络员备案 |
刘志斌 *** 备案手机:***
|
钟群 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-03-16 | 法定代表人变更 |
刘志斌
|
钟群
|
6 | 2021-03-16 | 股东变更 |
湖南博迅投资控股集团有限公司 ,黄鑫 ,李恃农 ,刘志斌 [退出]
|
湖南博迅投资控股集团有限公司 ,黄鑫 ,李恃农
|
7 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘志斌 [退出]
|
钟群 [新增]
|
8 | 2021-03-16 | 章程备案 |
无
|
2021-03-16通过新的公司章程。
|