序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何洋 | 67% | 134万人民币 |
2 | 周雪婧 | 33% | 66万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何洋
|
|
2 |
周雪婧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 联络员备案 |
何洋 *** 备案手机:***
|
何洋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹艳 [退出]
|
何洋 [新增]
|
3 | 2021-03-23 | 联络员备案 |
曹艳 *** 备案手机:***
|
何洋 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-03-23 | 法定代表人变更 |
曹艳
|
何洋
|
5 | 2021-03-23 | 股东变更 |
曹艳 , [退出]周雪婧
|
何洋 , [新增]周雪婧
|
6 | 2021-03-23 | 章程备案 |
无
|
2021-03-22变更公司法定代表人、股东及股权。
|
7 | 2021-01-19 | 章程备案 |
无
|
2021-01-15变更公司法定代表人、监事,股东及股权。
|
8 | 2021-01-19 | 法定代表人变更 |
王语欣
|
曹艳
|
9 | 2021-01-19 | 股东变更 |
曹艳 ,王语欣 , [退出]周雪婧
|
曹艳 ,周雪婧
|
10 | 2021-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹艳 [退出]
|
周雪婧 [新增]
|