序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张雪 | 70% | 21万人民币 |
2 | 陈雪梅 | 30% | 9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雪
|
|
2 |
陈雪梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙方舟国际旅行社有限公司洞阳营业部
|
李雄 | 2014-04-10 |
2 |
长沙方舟国际旅行社有限公司浏阳诚信营业部
|
张雪 | 2011-03-02 |
3 |
长沙方舟国际旅行社有限公司浏阳市大瑶营业部
|
陈小红 | 2010-10-14 |
4 |
长沙方舟国际旅行社有限公司浏阳金沙路营业部
|
罗卫红 | 2010-10-14 |
5 |
长沙方舟国际旅行社有限公司浏阳河路门店
|
张雪 | 2010-08-10 |
6 |
长沙方舟国际旅行社有限公司车站路营业部
|
陈超然 | 2008-04-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 股东变更 |
陈雪梅 ,张雪
|
陈雪梅 ,张雪
|
2 | 2021-03-23 | 章程备案 |
无
|
2021-03-22新章程
|
3 | 2021-03-23 | 注册资本变更 |
150万人民币
|
30.000000万人民币( - 80% )
|
4 | 2021-01-29 | 股东变更 |
陈雪梅 ,梁桂清 , [退出]龙付珍 , [退出]张雪
|
陈雪梅 ,张雪
|
5 | 2021-01-29 | 联络员备案 |
梁桂清 *** 备案手机:***
|
陈雪梅 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙付珍 [退出]
|
陈雪梅 [新增]
|
7 | 2021-01-29 | 经营期限 |
2002年5月31日 至 2022年5月30日
|
2002年5月31日 至 长期
|
8 | 2021-01-29 | 章程备案 |
无
|
2021-01-27新章程
|
9 | 2016-05-03 | 股东变更 |
刘彩云 , [退出]张雪
|
陈雪梅 , [新增]梁桂清 , [新增]龙付珍 , [新增]张雪
|
10 | 2016-05-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘彩云 [退出]
|
龙付珍 [新增]
|