序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯新华 | 70% | 700万人民币 |
2 | 谭热华 | 20% | 200万人民币 |
3 | 文辉 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯新华
|
|
2 |
董香艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
李超平 *** 备案手机:***
|
董香艳 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-05-13 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
1000.000000万人民币( + 100% )
|
3 | 2020-05-13 | 股东变更 |
侯新华 ,谭热华 ,文辉
|
侯新华 ,谭热华 ,文辉
|
4 | 2019-07-25 | 股东变更 |
董香艳 , [退出]侯新华
|
侯新华 ,谭热华 , [新增]文辉 [新增]
|
5 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董香艳
|
董香艳
|
6 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
侯新华
|
侯新华
|
7 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯新华
|
侯新华
|
8 | 2019-07-25 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
9 | 2015-06-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015-06-07
|
2035-06-07
|