序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭周彬
|
|
2 |
贺娜
|
|
3 |
郑达
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司醴陵营业部
|
贺娜 | 2020-09-09 |
2 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司天元超市服务网点
|
罗佳瑛 | 2020-01-16 |
3 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司茶陵县营业部
|
何宏林 | 2019-01-03 |
4 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司株百石峰服务网点
|
罗佳瑛 | 2018-06-14 |
5 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司中鸿服务网点
|
罗佳瑛 | 2017-12-18 |
6 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司王府井服务网点
|
罗佳瑛 | 2016-10-21 |
7 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司七一路服务网点
|
罗佳瑛 | 2015-04-26 |
8 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司豪逸酒店服务网点
|
罗佳瑛 | 2015-04-14 |
9 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司炎帝广场服务网点
|
罗佳瑛 | 2013-06-25 |
10 |
株洲市亲和力旅游国际旅行社有限公司三三一服务网点
|
罗佳瑛 | 2012-07-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郑达
|
2 | 2022-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
贺娜 [新增]
|
3 | 2022-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
彭周彬 [新增]
|
4 | 2022-06-28 | 法定代表人变更 |
|
彭周彬
|
5 | 2021-04-06 | 章程修正案备案 |
|
; 2021-04-01第五条、第六条
|
6 | 2021-04-06 | 股东变更 |
|
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司
|
7 | 2021-04-06 | 注册资本变更 |
|
1000.000000万人民币( + 400% )
|
8 | 2021-03-30 | 联络员备案 |
|
程娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2021-03-22 | 章程修正案备案 |
|
; 2021-03-17第三条
|
10 | 2021-03-22 | 经营范围变更 |
|
国内旅游业务、入境及出境旅游业务;代售飞机票、火车票;开****为青少年服务的旅游项目;日用百货销售;会议服务;研学旅行活动组织策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|