序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中环保水务投资有限公司 | 100% | 7331.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵凯
|
|
2 |
陈建平
|
|
3 |
王一军
|
|
4 |
刘阁宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 董事备案 |
赵凯王一军李彦博 [退出]
|
赵凯陈建平 [新增]王一军
|
2 | 2018-11-23 | 法定代表人变更 |
齐连澎
|
赵凯
|
3 | 2018-11-23 | 经营范围变更 |
对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运营维护,提供污水处理服务,给排水工程设施的咨询、设计、施工,给排水设施供给、安装、运营、技术服务,水处理技术的研究、开****、利用。
|
对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运营维护;提供污水处理服务;给排水工程设施的咨询、设计、施工;给排水设施供给、安装、运营、技术服务;水处理技术的研究、开****、利用。(不涉及《外商投资准入特别管理措施[负面清单]》)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-11-23 | 董事备案 |
齐连澎 [退出]袁捷 [退出]李彦博
|
王一军 [新增]李彦博赵凯 [新增]
|
5 | 2017-12-25 | 章程备案 |
无
|
2017-12-25章程备案
|
6 | 2017-04-19 | 监事备案 |
李彦博 [退出]
|
刘阁宇 [新增]
|
7 | 2017-04-19 | 董事备案 |
崔向晴 [退出]袁捷齐连澎
|
李彦博 [新增]齐连澎袁捷
|
8 | 2016-09-26 | 法定代表人变更 |
李晓尚
|
齐连澎
|
9 | 2016-09-26 | 董事备案 |
李晓尚 [退出]崔向阳王晓明 [退出]
|
齐连澎 [新增]崔向阳袁捷 [新增]
|