序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢济远 | 90% | 720.0万人民币 |
2 | 谢先东 | 10% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹嘉庆
|
|
2 |
谢先东
|
|
3 |
罗沙丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周桂花 [退出]
|
尹嘉庆 [新增]
|
2 | 2020-09-25 | 法定代表人变更 |
周桂花
|
尹嘉庆
|
3 | 2017-10-19 | 联络员备案 |
郑立新 备案手机:*****
|
彭慧 备案手机:*****
|
4 | 2016-03-16 | 股东变更 |
湖南华南制造集团股份公司 , [退出]谢先东
|
谢济远 , [新增]谢先东
|
5 | 2016-03-16 | 投资人(股权)变更 |
谢先东 出资 80万人民币;湖南华南制造集团股份公司 出资 720万人民币; [退出]
|
谢先东 出资 80万人民币;谢济远 出资 720万人民币; [新增]
|
6 | 2016-03-16 | 财务负责人 |
|
周蓉
|
7 | 2016-03-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-02-16章程第十一条和第十二条修改股东名称和股东出资情况,其中股东湖南华南制造集团股份公司变更为谢济远。
|
8 | 2016-03-16 | 经营范围变更 |
以自有资产投资房地产业、建筑业、制造业。(以上范围不含前置许可项目,涉及其他行政审批的凭相关证件经营)
|
以自有资产投资房地产业、建筑业、制造业(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****行贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2014-11-11 | 法定代表人变更 |
唐衡生
|
周桂花
|
10 | 2012-10-09 | 法定代表人变更 |
王昭林
|
唐衡生
|