序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-05 | 联络员备案 |
王志成 *** 备案手机:***
|
王志成 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-08-05 | 负责人变更 |
周旭华 [退出]
|
周俊 [新增]
|
3 | 2021-07-16 | 联络员备案 |
王志成 *** 备案手机:***
|
王志成 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-05-17 | 联络员备案 |
彭冰露 *** 备案手机:***
|
王志成 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-04-29 | 联络员备案 |
彭冰露 *** 备案手机:***
|
彭冰露 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-24 | 联络员备案 |
彭冰露 *** 备案手机:***
|
彭冰露 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-08-23 | 负责人变更 |
李永新 [退出]
|
周旭华 [新增]
|
8 | 2018-06-17 | 联络员备案 |
彭冰露 *** 备案手机:***
|
彭冰露 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
胡伟炜 备案手机:*****
|
彭冰露 备案手机:*****
|
10 | 2016-12-23 | 财务负责人 |
|
谭莉芳
|