序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张利奇 | 51% | 408.0万人民币 |
2 | 刘早生 | 49% | 392.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张利奇
|
|
2 |
刘早生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 股东变更 |
刘迟生 , [退出]张利奇
|
刘早生 , [新增]张利奇
|
2 | 2021-08-02 | 章程备案 |
无
|
2021-07-30第三章第六条,股东由刘迟生变更为刘早生,新股东为刘早生
|
3 | 2021-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张利奇
|
4 | 2021-07-30 | 章程备案 |
无
|
2021-07-28修改章程第三章第六条,股东由谢煌变更为谢思,新股东为谢思
|
5 | 2021-07-30 | 股东变更 |
谢煌 , [退出]张利奇
|
谢思 , [新增]张利奇
|
6 | 2021-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢煌 [退出]
|
刘早生 [新增]
|
7 | 2021-07-30 | 股东变更 |
谢思 , [退出]张利奇
|
刘迟生 , [新增]张利奇
|
8 | 2021-07-30 | 章程备案 |
无
|
2021-07-30修改章程第第三章第六条,股东由谢思变为刘迟生,新股东为刘迟生
|
9 | 2021-07-26 | 联络员备案 |
张利奇 *** 备案手机:***
|
张利奇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
张利奇 *** 备案手机:***
|
张利奇 *** 备案手机:***
|