序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧兴元 | 80% | 240万人民币 |
2 | 欧国生 | 10% | 30万人民币 |
3 | 罗为信 | 4% | 12万人民币 |
4 | 罗为林 | 2% | 6万人民币 |
5 | 罗成桂 | 2% | 6万人民币 |
6 | 罗云方 | 2% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧兴元
|
|
2 |
罗为林
|
|
3 |
罗成桂
|
|
4 |
罗云方
|
|
5 |
欧国生
|
|
6 |
罗为信
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-16 | 联络员备案 |
欧兴元 *** 备案手机:***
|
欧兴元 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-04-02 | 联络员备案 |
欧兴元 *** 备案手机:***
|
欧兴元 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-03-31 | 联络员备案 |
欧兴元 *** 备案手机:***
|
欧兴元 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-18 | 联络员备案 |
欧兴元 *** 备案手机:***
|
欧兴元 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-03-25 | 联络员备案 |
欧兴元 *** 备案手机:***
|
欧兴元 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-05-28 | 联络员备案 |
欧兴元 *** 备案手机:***
|
欧兴元 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
欧兴元 备案手机:*****
|
欧兴元 备案手机:*****
|