序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张雍 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雍
|
|
2 |
蒲文锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雍 [退出]
|
蒲文锋 [新增]
|
3 | 2021-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓红燕 [退出]
|
张雍 [新增]
|
4 | 2021-04-30 | 章程备案 |
无
|
2021-04-29公司类型变更为:有限责任公司(自然人独资) 公司股东变更为:张雍 公司股权变更为:张雍 500万 公司法人变更为:张雍 公司执行董事兼经理变更为:张雍 公司监事变更为:蒲文锋 公司联络员变更为:张雍
|
5 | 2021-04-30 | 股东变更 |
蒲文锋 , [退出]张雍
|
张雍
|
6 | 2021-04-30 | 联络员备案 |
邓红燕 *** 备案手机:***
|
张雍 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-04-30 | 法定代表人变更 |
邓红燕
|
张雍
|
8 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟福琳 [退出]
|
张雍 [新增]
|
9 | 2020-12-21 | 股东变更 |
蒲文锋 ,钟福琳 [退出]
|
蒲文锋 ,张雍 [新增]
|
10 | 2020-07-20 | 法定代表人变更 |
雷勇苗
|
邓红燕
|