序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴春社 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴春社
|
|
2 |
邹园
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 股东变更 |
刘超美 [退出]
|
吴春社 [新增]
|
2 | 2021-04-12 | 章程备案 |
无
|
2021-04-08提交新章程
|
3 | 2021-04-12 | 法定代表人变更 |
陈浩宇
|
吴春社
|
4 | 2021-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈浩宇 [退出]
|
吴春社 [新增]
|
5 | 2019-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邝国招 [退出]
|
陈浩宇 [新增]
|
6 | 2019-09-26 | 经营范围变更 |
物业管理服务、物业租售代理、物业清扫保洁、停车服务;日用百货、建筑材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
物业管理服务、物业租售代理、物业清扫保洁、停车服务;日用百货、建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-09-26 | 法定代表人变更 |
邝国招
|
陈浩宇
|
8 | 2017-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴海讯 [退出]
|
邝国招 [新增]
|
9 | 2017-04-21 | 法定代表人变更 |
吴海讯
|
邝国招
|
10 | 2017-04-21 | 董事备案 |
吴海讯 [退出]
|
邝国招 [新增]
|