序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何尧 | 35% | 70.0万人民币 |
2 | 何权 | 35% | 70.0万人民币 |
3 | 何昌柱 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何权
|
|
2 |
何尧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 法定代表人变更 |
何尧
|
何权
|
2 | 2021-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何尧 [退出]
|
何权 [新增]
|
3 | 2021-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何权 [退出]
|
何尧 [新增]
|
4 | 2021-04-22 | 联络员备案 |
何尧 *** 备案手机:***
|
何尧 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-11-27 | 章程备案 |
无
|
2020-11-17公司新章程
|
6 | 2020-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋文娟 [退出]
|
何权 [新增]
|
7 | 2020-11-27 | 法定代表人变更 |
王俊岭
|
何尧
|
8 | 2020-11-27 | 股东变更 |
王俊岭 [退出]
|
何昌柱 , [新增]何权 , [新增]何尧 [新增]
|
9 | 2020-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王俊岭 [退出]
|
何尧 [新增]
|
10 | 2020-11-27 | 联络员备案 |
何尧 *** 备案手机:***
|
何尧 *** 备案手机:***
|