序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何剑 | 62.5% | 1562.5万人民币 |
2 | 戴继光 | 37.5% | 937.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴继光
|
|
2 |
何剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-23 | 经营期限 |
2008年5月28日 至 2018年3月31日
|
2008年5月28日 至 2038年5月27日
|
2 | 2013-06-04 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资2500.0
|
股东实际出资2500.0
|
3 | 2011-08-02 | 法定代表人变更 |
周和平
|
戴继光
|
4 | 2011-08-02 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资2500.0
|
股东实际出资2500.0
|
5 | 2011-08-02 | 投资人(股权)变更 |
何剑出资 2337.50000万元 人民币;周和平出资 162.50000万元 人民币 [退出]
|
何剑出资 1562.50000( - 33.15508% )万元 人民币 ;戴继光出资 468.75000万元 人民币 ; [新增]李群出资 468.75000万元 人民币 [新增]
|
6 | 2011-07-06 | 投资人(股权)变更 |
何剑出资 1562.50000万元 人民币;李群出资 468.75000万元 人民币; [退出]戴继光出资 468.75000万元 人民币 [退出]
|
何剑出资 2337.50000( + 49.6% )万元 人民币 ;周和平出资 162.50000万元 人民币 [新增]
|
7 | 2011-07-06 | 法定代表人变更 |
戴继光
|
周和平
|
8 | 2011-07-06 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资2500.0
|
股东实际出资2500.0
|
9 | 2010-01-08 | 注册资本变更 |
1000.0000万元[人民币]
|
2500.0000万元[人民币]
|
10 | 2010-01-08 | 投资人(股权)变更 |
李群出资 187.50000万元 人民币;何剑出资 625.00000万元 人民币;戴继光出资 187.50000万元 人民币
|
何剑出资 1562.50000( + 150% )万元 人民币 ;李群出资 468.75000( + 150% )万元 人民币 ;戴继光出资 468.75000( + 150% )万元 人民币
|