序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘光林 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘光林
|
|
2 |
廖细香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 股东变更 |
刘鸿菁 [退出]
|
刘光林 [新增]
|
2 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘光林
|
刘光林
|
3 | 2022-03-22 | 章程备案 |
无
|
2022-03-21第六条
|
4 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
刘光林 *** 备案手机:***
|
刘光林 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
刘鸿菁 *** 备案手机:***
|
刘光林 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-18 | 经营范围变更 |
农、林、牧、渔业项目的开****;农业生产技术服务;农产品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农、林、牧、渔业项目的开****;农业生产技术服务;农产品加工、销售;日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-05-18 | 住所变更 |
湖南省娄底市新化县上梅镇城东街崇阳岭三义阁
|
湖南省娄底市新化县洋溪镇三井村
|
8 | 2017-05-18 | 法定代表人变更 |
刘鸿菁
|
刘光林
|