序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王寿文 | 20% | 4.0万人民币 |
2 | 王福忠 | 20% | 4.0万人民币 |
3 | 王康云 | 20% | 4.0万人民币 |
4 | 毛锦生 | 20% | 4.0万人民币 |
5 | 王寿勇 | 20% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王寿文
|
|
2 |
毛锦生
|
|
3 |
王康云
|
|
4 |
王福忠
|
|
5 |
王寿勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 联络员备案 |
王寿文 *** 备案手机:***
|
王寿文 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-09-07 | 联络员备案 |
王清明 *** 备案手机:***
|
王寿文 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-09-07 | 法定代表人变更 |
王清明
|
王寿文
|
4 | 2021-09-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-06大会一致通过王清明退出,王寿文加入并任法人代表。
|
5 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
王清明 *** 备案手机:***
|
王清明 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
王清明 *** 备案手机:***
|
王清明 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-06-10 | 联络员备案 |
王清明 *** 备案手机:***
|
王清明 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-25 | 联络员备案 |
王清明 *** 备案手机:***
|
王清明 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
王清明 *** 备案手机:***
|
王清明 *** 备案手机:***
|
10 | 2017-06-19 | 联络员备案 |
王清明 备案手机:*****
|
王清明 备案手机:*****
|