序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟倩 | 77% | 77万人民币 |
2 | 李枭昀 | 23% | 23万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟倩
|
|
2 |
李枭昀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-05-08 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市番禺区市桥街北桥路25号(部位:112C)
|
3 | 2021-05-08 | 具体经营项目申报 |
|
食品添加剂销售;国内贸易代理;平面设计;广告设计、代理;专业设计服务;图文设计制作;进出口代理;食品经营(销售预包装食品);技术进出口;货物进出口
|
4 | 2019-04-29 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2019-04-29 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市番禺区南村镇博旺街12号1323房
|
6 | 2018-12-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2018-01-12 | 财务负责人 |
|
钟倩
|
8 | 2018-01-12 | 组织机构备案 |
|
李枭昀,监事,选举, [新增]钟倩,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
9 | 2018-01-12 | 董事备案 |
|
李枭昀,监事,选举, [新增]钟倩,执行董事兼经理,选举,是
|
10 | 2018-01-12 | 监事备案 |
|
李枭昀,监事,选举, [新增]钟倩,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|