序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜辉 | 80% | 240.0万人民币 |
2 | 叶云峰 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜辉
|
|
2 |
叶云峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-01-07 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区灵山东路3号701室(部位:1-8)B131号(仅限办公)
|
3 | 2020-03-11 | 注册资本(金)变更 |
|
300万元(人民币)( + 2900% )
|
4 | 2020-03-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2019-09-24 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2019-09-24 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区松洲街松南路13号首层15铺(自主申报)
|
7 | 2018-07-18 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区松洲街松南路13号702室
|
8 | 2018-07-18 | 具体经营项目申报 |
|
信息系统集成服务;文具用品批****;办公设备耗材零售;计算机零配件零售;文具用品零售;办公设备耗材批****;其他办公设备维修;计算机和辅助设备修理;计算机零售;计算机零配件批****;计算机批****;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;通信线路和设备的安装;计算机网络系统工程服务;智能化安装工程服务;广播系统工程服务;打字机、复印机、文字处理机零售;
|
9 | 2018-07-18 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2017-01-05 | 财务负责人 |
|
姜辉
|