序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-26 | 章程备案 |
准予章程备案
|
准予章程备案
|
2 | 2020-10-26 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区珠江西路15号5601室(部位:自编05-08房)(仅限办公)
|
广州市天河区新陶大街9号市场自编34号(仅限办公)
|
3 | 2019-07-09 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区体育西路103号之一2903,2904,2905(仅限办公)
|
广州市天河区珠江西路15号5601室(部位:自编05-08房)(仅限办公)
|
4 | 2019-07-09 | 章程备案 |
准予章程备案
|
准予章程备案
|
5 | 2019-01-22 | 章程备案 |
准予章程备案
|
准予章程备案
|
6 | 2019-01-22 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区广州大道中628号广州国际贸易大厦北903房
|
广州市天河区体育西路103号之一2903,2904,2905(仅限办公)
|
7 | 2015-12-08 | 法定代表人变更 |
李界英
|
陈晓丹
|
8 | 2015-12-08 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
9 | 2015-12-08 | 组织机构备案 |
李界英,执行董事,委派,是;谢旭辉,经理,任命, ;尹琦,监事,选举, ;
|
陈晓丹,执行董事,选举,是;谢旭辉,经理,任命, ;尹琦,监事,选举, ;
|
10 | 2015-12-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(法人独资)
|