序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林芝颖 | 100% | 2100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林浩
|
|
2 |
江佩娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州市至灵贸易有限公司香阁里香熏店
|
何小红 | 2004-01-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 监事备案 |
方俨辰 [退出]
|
江佩娜 [新增]
|
2 | 2018-11-28 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2018-11-28 | 法定代表人变更 |
林芝颖
|
林浩
|
4 | 2018-11-28 | 经理备案 |
林芝颖 [退出]
|
林浩 [新增]
|
5 | 2018-11-28 | 董事备案 |
林芝颖 [退出]
|
林浩 [新增]
|
6 | 2017-12-15 | 董事备案 |
方俨辰,监事,选举,林浩,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
方俨辰,监事,选举,林芝颖,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
7 | 2017-12-15 | 组织机构备案 |
方俨辰,监事,选举,林浩,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
方俨辰,监事,选举,林芝颖,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
8 | 2017-12-15 | 经理备案 |
方俨辰,监事,选举,林浩,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
方俨辰,监事,选举,林芝颖,执行董事兼经理,选举, [新增]
|
9 | 2017-12-15 | 股东变更 |
林浩; [退出]
|
林芝颖; [新增]
|
10 | 2017-12-15 | 董事备案 |
方俨辰(监事)林浩(执行董事兼经理) [退出]
|
方俨辰(监事)林芝颖(执行董事兼经理) [新增]
|