序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴雪花 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 林平凤 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林平凤
|
|
2 |
戴雪花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 股东变更 |
林俊芳 [退出]林平凤
|
戴雪花 [新增]林平凤
|
2 | 2021-06-30 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-06-30 | 监事备案 |
林俊芳 [退出]
|
戴雪花 [新增]
|
4 | 2018-06-19 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区棠景街沙涌北涌南街83号K309房
|
广州市白云区三元里大道路合益街26-30号五楼502房
|
5 | 2018-06-19 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
6 | 2017-03-16 | 资金数额变更 |
100.0000 (单位:万元)
|
300.0000 (单位:万元)( + 200% )
|
7 | 2017-03-16 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
8 | 2016-12-23 | 营业期限变更 |
2013-12-26 至 2016-12-11
|
2013-12-26 至
|
9 | 2016-04-05 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
林平凤
|
10 | 2016-04-05 | 资金数额变更 |
50.0000 (单位:万元)
|
100.0000 (单位:万元)( + 100% )
|