序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京诚通金控投资有限公司 | 50% | 118400.0万人民币 |
2 | 中国南航集团资本控股有限公司 | 25% | 59200.0万人民币 |
3 | 南龙控股有限公司 | 25% | 59200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢兵
|
|
2 |
胡晶红
|
|
3 |
许峰
|
|
4 |
张威
|
|
5 |
孙乾飞
|
|
6 |
方洁
|
|
7 |
刘叶威
|
|
8 |
宋志强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2020-05-28 | 注册资本(金)变更 |
|
236800万元(人民币)( + 18.4% )
|
3 | 2020-05-28 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2020-01-14 | 董事备案 |
|
张威 [新增]孙乾飞 [新增]胡晶红谢兵许峰
|
5 | 2020-01-14 | 股东变更 |
|
南龙控股有限公司中国南航集团资本控股有限公司北京诚通金控投资有限公司 [新增]
|
6 | 2020-01-14 | 监事备案 |
|
方洁刘叶威宋志强 [新增]
|
7 | 2020-01-14 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2019-09-11 | 监事备案 |
|
曹淑娟方洁刘玉辉刘叶威 [新增]
|
9 | 2019-09-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2019-09-11 | 董事备案 |
|
许峰 [新增]袁金涛 [新增]胡晶红敬公斌谢兵
|