序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州金垠志惠企业管理咨询有限公司 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 广州博投信息科技有限公司 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 广州玩赚信息科技有限责任公司 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴坤诚
|
|
2 |
傅俊仁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-04 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区林和西路157号1207单元(仅限办公用途)
|
广州市番禺区大石街朝阳东路389号501房
|
2 | 2018-12-04 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2018-12-04 | 具体经营项目申报 |
信息系统集成服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;软件开****;信息技术咨询服务;数字动漫制作;计算机技术开****、技术服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;贸易代理;佣金代理;商品批****贸易(许可审批类商品除外);白银制品批****;金属制品批****;燃料油销售(不含成品油);石油制品批****(成品油、危险化学品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
|
数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;软件开****;信息技术咨询服务;数字动漫制作;计算机技术开****、技术服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;贸易代理;白银制品批****;金属制品批****;燃料油销售(不含成品油);石油制品批****(成品油、危险化学品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;佣金代理;商品批****贸易(许可审批类商品除外);信息系统集成服务;
|
4 | 2018-11-21 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区新港东路1022号404房自编之四(仅限办公用途)
|
广州市天河区林和西路157号1207单元(仅限办公用途)
|
5 | 2018-11-21 | 具体经营项目申报 |
软件开****;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;信息技术咨询服务;数字动漫制作;计算机技术开****、技术服务;资产管理(不含许可审批项目);贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;贸易代理;佣金代理;商品批****贸易(许可审批类商品除外);白银制品批****;金属制品批****;燃料油销售(不含成品油);石油制品批****(成品油、危险化学品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件零售;
|
信息系统集成服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;软件开****;信息技术咨询服务;数字动漫制作;计算机技术开****、技术服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;贸易代理;佣金代理;商品批****贸易(许可审批类商品除外);白银制品批****;金属制品批****;燃料油销售(不含成品油);石油制品批****(成品油、危险化学品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
|
6 | 2017-08-11 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区新港东路1022号404房自编之四(仅限办公用途)
|
广州市天河区林和西路157号1207单元(仅限办公用途)
|
7 | 2017-08-11 | 具体经营项目申报 |
软件开****;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;信息技术咨询服务;数字动漫制作;计算机技术开****、技术服务;资产管理(不含许可审批项目);贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;贸易代理;佣金代理;商品批****贸易(许可审批类商品除外);白银制品批****;金属制品批****;燃料油销售(不含成品油);石油制品批****(成品油、危险化学品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件零售;
|
信息系统集成服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;软件开****;信息技术咨询服务;数字动漫制作;计算机技术开****、技术服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;贸易代理;佣金代理;商品批****贸易(许可审批类商品除外);白银制品批****;金属制品批****;燃料油销售(不含成品油);石油制品批****(成品油、危险化学品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
|
8 | 2016-04-26 | 组织机构备案 |
傅俊仁,监事,,李相锋,董事,, [退出]陆运凯,董事兼经理,, [退出]吴坤诚,董事长,,是 [退出]
|
傅俊仁,监事,,吴坤诚,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
9 | 2016-04-26 | 组织机构备案 |
傅俊仁(监事)李相锋(董事) [退出]陆运凯(董事兼经理) [退出]吴坤诚(董事长)
|
傅俊仁(监事)吴坤诚(执行董事兼经理)
|
10 | 2016-04-26 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|