序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李淑波 | 90% | 9000.0万人民币 |
2 | 李兰珠 | 8% | 800.0万人民币 |
3 | 林美英 | 2% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林美松
|
|
2 |
林美英
|
|
3 |
李兰珠
|
|
4 |
李少春
|
|
5 |
李嘉纯
|
|
6 |
林少杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-20 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
李少春
|
2 | 2016-05-20 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
3 | 2015-09-06 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
4 | 2015-09-06 | 营业期限变更 |
2005-10-14 至 2015-10-13
|
2005-10-14 至
|