序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 负责人变更 |
倪浠 [退出]
|
张素娟 [新增]
|
2 | 2020-04-17 | 负责人变更 |
马远思 [退出]
|
倪浠 [新增]
|
3 | 2018-01-19 | 负责人变更 |
吴玉玲 [退出]
|
马远思 [新增]
|
4 | 2015-09-22 | 财务负责人 |
|
张利英
|
5 | 2015-09-22 | 负责人变更 |
梅杨 [退出]
|
吴玉玲 [新增]
|
6 | 2015-09-22 | 隶属企业变更 |
母公司企业(机构)名称:;
|
母公司住所:上海市浦东新区;母公司企业(机构)名称:汇丰银行(中国)有限公司;
|