序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢必洪 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢必洪
|
|
2 |
郑英阁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-28 | 组织机构备案 |
谢必洪,执行董事兼经理,,是 [退出]郑英阁,监事,,
|
谢必洪,执行董事兼经理,选举,是 [新增]郑英阁,监事,,
|
2 | 2016-06-28 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
谢必洪
|
3 | 2016-06-28 | 营业期限变更 |
2014-09-05 至 2016-07-20
|
2014-09-05 至
|
4 | 2016-06-28 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区车陂西路212号8608房
|
广州市黄埔区护林路1115号7栋106(仅限办公用途)
|
5 | 2016-06-28 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
6 | 2016-06-28 | 组织机构备案 |
谢必洪(执行董事兼经理)郑英阁(监事)
|
谢必洪(执行董事兼经理)郑英阁(监事)
|
7 | 2016-06-28 | 股东变更 |
谢必洪;
|
谢必洪;
|
8 | 2015-04-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|