序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴珍满 | 82% | 82.0万人民币 |
2 | 周明街 | 18% | 18.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴珍满
|
|
2 |
邝国鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-19 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
2 | 2018-09-19 | 股东变更 |
吴珍满;周明街;邝国鑫; [退出]
|
吴珍满;周明街;
|
3 | 2018-05-18 | 股东变更 |
吴珍满,001, ,货币,0,0,71.0000, , ;邝国鑫,001, ,货币,0,0,9.0000, , ;
|
吴珍满,001,*****5,货币,62.0000,62.0000,71.0000, , ;周明街,001,*****X,货币,18.0000,18.0000,0.0000, , ; [新增]邝国鑫,001,*****9,货币,20.0000,20.0000,9.0000, , ;
|
4 | 2018-05-18 | 股东变更 |
吴珍满;邝国鑫;
|
吴珍满;周明街; [新增]邝国鑫;
|
5 | 2017-12-15 | 股东变更 |
吴珍满,001, ,货币,0,0,71.0000, , ;曾伟,001, ,货币,0,0,15.0000, , ; [退出]周明街,001, ,货币,0,0,5.0000, , ; [退出]邝国鑫,001, ,货币,0,0,9.0000, , ;
|
吴珍满,001,*****5,货币,80.0000,80.0000,71.0000, , ;邝国鑫,001,*****9,货币,20.0000,20.0000,9.0000, , ;
|
6 | 2017-12-15 | 股东变更 |
吴珍满;曾伟; [退出]周明街; [退出]邝国鑫;
|
吴珍满;邝国鑫;
|
7 | 2015-12-04 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
吴珍满
|
8 | 2015-12-04 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
9 | 2015-12-04 | 具体经营项目申报 |
化工医药工程设计,建筑及其智能化系统、市政、轻工、环保工程的设计和咨询。(涉及行政许可项目除外)*
|
工程技术咨询服务;编制工程概算、预算服务;房屋建筑工程设计服务;其他工程设计服务;
|