序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州回馈投资合伙企业(有限合伙) | 29.08163% | 712.5万人民币 |
2 | 广州感恩投资合伙企业(有限合伙) | 25% | 612.5万人民币 |
3 | 广州无届投资合伙企业(有限合伙) | 13.50531% | 330.88万人民币 |
4 | 广州行中行与时投资合伙企业(有限合伙) | 10.80449% | 264.71万人民币 |
5 | 广州行中行永创投资合伙企业(有限合伙) | 10.80449% | 264.71万人民币 |
6 | 广州行中行俱进投资合伙企业(有限合伙) | 5.40204% | 132.35万人民币 |
7 | 广州市行中行投资管理有限公司 | 5.40204% | 132.35万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李科
|
|
2 |
李思华
|
|
3 |
毛森源
|
|
4 |
李仲宏
|
|
5 |
曾国常
|
|
6 |
张启东
|
|
7 |
陈庆丰
|
|
8 |
郑炜
|
|
9 |
何小勇
|
|
10 |
梁丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-26 | 注册资本(金)变更 |
1500万元(人民币)
|
2450万元(人民币)( + 63.33333% )
|
2 | 2020-11-26 | 董事备案 |
李科李思华毛森源王清源 [退出]曾国常
|
李科李思华毛森源曾国常李仲宏 [新增]
|
3 | 2020-11-26 | 监事备案 |
陈庆丰何小勇李仲宏 [退出]张启东郑炜
|
陈庆丰何小勇张启东郑炜梁丽 [新增]
|
4 | 2020-11-26 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2020-08-20 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2020-08-20 | 注册资本(金)变更 |
2125万元(人民币)
|
1500万元(人民币)( - 29.41176% )
|
7 | 2019-12-19 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2019-07-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
9 | 2019-07-08 | 住所(经营场所)变更 |
广州市花都区花东镇花北路9号A20-01房
|
广州市天河区灵山东路7号1501-2
|
10 | 2019-03-05 | 董事备案 |
黄忠良 [退出]李科李思华毛森源王清源
|
李科李思华毛森源王清源曾国常 [新增]
|