序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄庆文 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 黄文丽 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄庆文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-26 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2019-06-26 | 具体经营项目申报 |
|
通信设备零售;通讯设备及配套设备批****;移动电信业务代理服务;信息技术咨询服务;监控系统工程安装服务;计算机网络系统工程服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);物联网服务
|
3 | 2016-11-24 | 股东变更 |
|
黄庆文,001,*****8,货币,70.0000,70.0000,5.0000, , ;黄文丽,001,*****9,货币,30.0000,30.0000,5.0000, , ;
|
4 | 2016-11-24 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2016-11-24 | 营业期限变更 |
|
2009-05-31 至
|
6 | 2016-11-24 | 股东变更 |
|
黄庆文;黄文丽;
|
7 | 2016-06-15 | 具体经营项目申报 |
|
通信设备零售;通讯设备及配套设备批****;移动电信业务代理服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);
|
8 | 2016-06-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
9 | 2016-02-17 | 资金数额变更 |
|
100.0000 (单位:万元)( + 900% )
|
10 | 2015-12-10 | 财务负责人 |
|
黄文丽
|