序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 代四清 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
代四清
|
|
2 |
孙真
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-07-06 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区广棠西路24号4031房
|
3 | 2021-10-27 | 注册资本(金)变更 |
|
1000.000000万元(人民币)( + 25% )
|
4 | 2021-10-27 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2021-09-15 | 注册资本(金)变更 |
|
800.000000万元(人民币)( + 300% )
|
6 | 2021-09-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2021-05-20 | 监事备案 |
|
孙真 [新增]
|
8 | 2021-05-20 | 董事备案 |
|
钟玉珍 [新增]
|
9 | 2021-05-20 | 经理备案 |
|
钟玉珍 [新增]
|
10 | 2021-05-20 | 工商登记联络员备案 |
|
钟玉珍
|