序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴海琴 | 60% | 6万人民币 |
2 | 韩秀琴 | 40% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩秀琴
|
|
2 |
黎婉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢523号
|
深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路北102号创造力科技大厦B栋401
|
2 | 2019-11-13 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-11-08
|
3 | 2018-09-27 | 成员 |
万红(监事)
|
黎婉(监事)
|
4 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:万红 [退出]
|
监事:黎婉 [新增]
|
5 | 2016-04-27 | 统一社会信用代码 |
|
*****P
|
6 | 2016-04-27 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
7 | 2016-04-27 | 其他事项备案 |
|
*****P
|
8 | 2016-04-27 | 一照一码升级 |
|
|
9 | 2014-10-20 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
万红 6.0(万元)60.00% 韩秀琴 4.0(万元)40.00%
|
吴海琴 6.0(万元)60.00% 韩秀琴 4.0(万元)40.00%
|
10 | 2014-10-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:韩秀琴、出资额:4.000000、出资比例:40.000000;股东名称:万红、出资额:6.000000、出资比例:60.000000; [退出]
|
股东名称:韩秀琴、出资额:4.000000、出资比例:40.000000;股东名称:吴海琴、出资额:6.000000、出资比例:60.000000; [新增]
|