序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市中鑫隆投资策划有限公司 | ||
2 | 中安能(深圳)生命科学产业集团有限公司 | ||
3 | 中融湾科技实业(深圳)有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王军民
|
|
2 |
林娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-10-27
|
2022-03-29
|
2 | 2022-04-01 | 指定联系人 |
王毅
|
王军民
|
3 | 2022-04-01 | 成员 |
叶恒文(监事),诸麒新(执行董事),王毅(总经理)
|
林娜(监事),王军民(总经理),王军民(执行董事)
|
4 | 2022-04-01 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
= "https://www.tianyancha.com/human/1834475019-c3340420462" target = "_blank">叶恒文 735.0(万元)14.70% = "https://www.tianyancha.com/human/2354107258-c3340420462" target = "_blank">诸麒新 2550.0(万元)51.00% = "https://www.tianyancha.com/human/2073251402-c3340420462" target = "_blank">王毅 490.0(万元)9.80% 郭健康 1225.0(万元)24.50%
|
="https://www.tianyancha.com/company/5408142345" target="_blank">深圳市中鑫隆投资策划有限公司 1000.0(万元)20.00% ="https://www.tianyancha.com/company/3369062338" target="_blank">中融湾科技实业(深圳)有限公司 650.0(万元)13.00% ="https://www.tianyancha.com/company/3403182954" target="_blank">中安能(深圳)生命科学产业集团有限公司 3350.0(万元)67.00%
|
5 | 2022-04-01 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
诸麒新
|
王军民
|
6 | 2021-10-27 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-08-09
|
2021-10-27
|
7 | 2021-10-27 | 地址 |
深圳市龙岗区坂田街道坂田社区坂雪岗大道3010号3层301-308
|
深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道222东边商业大厦4楼整层4059室
|
8 | 2021-08-30 | 成员 |
王毅(执行董事)
|
诸麒新(执行董事)
|
9 | 2021-08-30 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
王毅
|
诸麒新
|
10 | 2021-08-13 | 成员 |
郭健康(监事)
|
叶恒文(监事)
|