序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李世姬 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李世姬
|
|
2 |
曾文鸿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-06-04
|
2021-05-19
|
2 | 2021-05-28 | 监事信息 |
赵芙蓉(监事), [退出]郑信(执行董事), [退出]刘拥军(总经理) [退出]
|
李世姬(执行董事), [新增]曾文鸿(监事), [新增]李世姬(总经理) [新增]
|
3 | 2021-05-28 | 市场主体类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-05-28 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2011-12-16,2021-12-16,10
|
2011-12-16,,
|
5 | 2021-05-28 | 总经理 |
赵芙蓉(监事), [退出]郑信(执行董事), [退出]刘拥军(总经理) [退出]
|
李世姬(执行董事), [新增]曾文鸿(监事), [新增]李世姬(总经理) [新增]
|
6 | 2021-05-28 | 董事长或执行董事成员 |
赵芙蓉(监事), [退出]郑信(执行董事), [退出]刘拥军(总经理) [退出]
|
李世姬(执行董事), [新增]曾文鸿(监事), [新增]李世姬(总经理) [新增]
|
7 | 2021-05-28 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李世姬 50.0(万元)10.00%赵芙蓉 400.0(万元)80.00%张荣侠 25.0(万元)5.00%深圳前延管理咨询有限公司 25.0(万元)5.00%
|
李世姬 500.0(万元)100.00%
|
8 | 2021-05-28 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
郑信
|
李世姬
|
9 | 2019-07-11 | 注册资本(万元) |
3000人民币
|
500人民币( - 83.33333% )
|
10 | 2019-07-11 | 股东(投资人) |
赵芙蓉 2400.0(万元)80.00%张荣侠 150.0(万元)5.00%深圳前延管理咨询有限公司 150.0(万元)5.00%李世姬 300.0(万元)10.00%
|
李世姬 50.0( - 83.33333% )(万元)10.00%深圳前延管理咨询有限公司 25.0( - 83.33333% )(万元)5.00%赵芙蓉 400.0( - 83.33333% )(万元)80.00%张荣侠 25.0( - 83.33333% )(万元)5.00%
|