序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李平 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赖明杰
|
|
2 |
梁文浩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市安涛国际餐饮集团有限公司广州分公司
|
谢承铎 | 2021-05-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 补照 |
|
|
2 | 2021-10-08 | 成员 |
|
|
3 | 2021-10-08 | 总经理 |
|
|
4 | 2021-10-08 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
|
|
5 | 2021-10-08 | 董事长或执行董事成员 |
|
|
6 | 2021-07-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
7 | 2021-07-08 | 章程修正案 |
|
|
8 | 2021-07-08 | 地址 |
|
|