序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨敏 | 45% | 450万人民币 |
2 | 范国庆 | 32% | 320万人民币 |
3 | 范亮 | 23% | 230万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范亮
|
|
2 |
赖志成
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市利群食品有限公司惠州市分公司
|
范国庆 | 2021-01-06 |
2 |
深圳市利群食品有限公司龙岗分公司
|
倪宏明 | 2020-04-17 |
3 |
深圳市利群食品有限公司平湖农贸市场豆制品直营店
|
王学华 | 2018-04-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 成员 |
范国庆(执行董事),范国庆(总经理)
|
范亮(总经理),范亮(执行董事)
|
2 | 2022-04-08 | 总经理 |
范国庆(执行董事), [退出]范国庆(总经理) [退出]
|
范亮(总经理), [新增]范亮(执行董事) [新增]
|
3 | 2022-04-08 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨敏 450.0(万元)45.00%范国庆 550.0(万元)55.00%
|
杨敏 450.0(万元)45.00%范国庆 320.0(万元)32.00%范亮 230.0(万元)23.00%
|
4 | 2022-04-08 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2022-04-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-09-18
|
2022-03-28
|
6 | 2022-04-08 | 章程 |
|
|
7 | 2022-04-08 | 董事长或执行董事成员 |
范国庆(执行董事), [退出]范国庆(总经理) [退出]
|
范亮(总经理), [新增]范亮(执行董事) [新增]
|
8 | 2022-04-08 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
范国庆
|
范亮
|
9 | 2021-09-22 | 许可经营 |
|
食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;食品经营销售;食品出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
10 | 2021-09-22 | 许可信息 |
《食品经营许可证》()
|
食品生产许可证(),《食品经营许可证》(),出口食品生产企业备案证明(),《建设项目环境影响审查批复》(),食品经营许可证(),食品相关产品生产许可证(),食品经营许可证()
|