序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 习文 | 45.14286% | 632万人民币 |
2 | 汪建峰 | 27.02857% | 378.4万人民币 |
3 | 深圳市恒嘉投资****展合伙企业(有限合伙) | 10.05714% | 140.8万人民币 |
4 | 达孜县中钰黄山创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.71429% | 80万人民币 |
5 | 赵兴庭 | 2.85714% | 40.0万人民币 |
6 | 张伟哲 | 2.74286% | 38.4万人民币 |
7 | 吴梅庭 | 2.45714% | 34.4万人民币 |
8 | 张文杰 | 1.71429% | 24.0万人民币 |
9 | 董晓明 | 1.14286% | 16.0万人民币 |
10 | 王晋岳 | 1.14286% | 16.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪建峰
|
|
2 |
董晓明
|
|
3 |
贾芳
|
|
4 |
郭庆
|
|
5 |
霍炬
|
|
6 |
粟显红
|
|
7 |
罗瑛
|
|
8 |
廖少敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 成员 |
董晓明(董事),霍炬(董事),赵兴庭(监事),汪建峰(总经理),郭庆(董事),廖少敏(监事),罗瑛(监事),卢礼强(董事),汪建峰(董事长)
|
汪建峰(董事长),贾芳(董事),廖少敏(职工监事),汪建峰(总经理),罗瑛(监事),董晓明(董事),粟显红(监事),霍炬(董事),郭庆(董事)
|
2 | 2021-10-18 | 董事长或执行董事成员 |
霍炬(董事),赵兴庭(监事), [退出]汪建峰(总经理),郭庆(董事),廖少敏(监事),罗瑛(监事),卢礼强(董事), [退出]汪建峰(董事长),董晓明(董事)
|
董晓明(董事),粟显红(监事), [新增]霍炬(董事),郭庆(董事),汪建峰(董事长),贾芳(董事), [新增]廖少敏(职工监事),汪建峰(总经理),罗瑛(监事)
|
3 | 2021-10-18 | 监事信息 |
霍炬(董事),赵兴庭(监事), [退出]汪建峰(总经理),郭庆(董事),廖少敏(监事),罗瑛(监事),卢礼强(董事), [退出]汪建峰(董事长),董晓明(董事)
|
董晓明(董事),粟显红(监事), [新增]霍炬(董事),郭庆(董事),汪建峰(董事长),贾芳(董事), [新增]廖少敏(职工监事),汪建峰(总经理),罗瑛(监事)
|
4 | 2021-10-18 | 总经理 |
霍炬(董事),赵兴庭(监事), [退出]汪建峰(总经理),郭庆(董事),廖少敏(监事),罗瑛(监事),卢礼强(董事), [退出]汪建峰(董事长),董晓明(董事)
|
董晓明(董事),粟显红(监事), [新增]霍炬(董事),郭庆(董事),汪建峰(董事长),贾芳(董事), [新增]廖少敏(职工监事),汪建峰(总经理),罗瑛(监事)
|
5 | 2021-09-07 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-04-19
|
2021-09-06
|
6 | 2021-09-07 | 许可信息 |
验资报告()
|
验资报告(),食品经营许可证(),食品经营许可证()
|
7 | 2021-09-07 | 一般经营项目 |
从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);企业形象策划;市场调研、展览展示策划、会务服务、大型活动策划、企业营销策划、品牌策划与咨询(以上不含限制项目)。
|
从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);企业形象策划;市场调研、展览展示策划、会务服务、大型活动策划、企业营销策划、品牌策划与咨询(以上不含限制项目);日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
8 | 2021-09-07 | 许可经营 |
|
食品、饮料批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
9 | 2021-09-07 | 章程修正案 |
|
|
10 | 2017-04-25 | 章程或章程修正案通过日期 |
2016-11-25
|
2017-04-19
|