序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市吉屋网络技术有限公司 | 100% | 240.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾小玲
|
|
2 |
张德祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-23 | 一般经营项目 |
资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);创业投资业务,受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问(以上不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);国内贸易;经营进出口业务。
|
资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);创业投资业务,受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问(以上不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);房地产经纪;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
|
2 | 2020-03-23 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深圳市吉屋科技股份有限公司 240.0(万元)100.00%
|
深圳市吉屋网络技术有限公司 240.0(万元)100.00%
|
3 | 2020-03-23 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-12-15
|
2020-03-18
|
4 | 2020-03-23 | 章程 |
|
|
5 | 2017-12-29 | 成员 |
潘国栋(执行董事),潘国栋(总经理)
|
曾小玲(执行董事),曾小玲(总经理)
|
6 | 2017-12-29 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深圳市吉屋网络技术有限公司 240.0(万元)100.00%
|
深圳市吉屋科技股份有限公司 240.0(万元)100.00%
|
7 | 2017-12-29 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
潘国栋
|
曾小玲
|
8 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:潘国栋 [退出]总经理:潘国栋 [退出]
|
执行董事:曾小玲 [新增]总经理:曾小玲 [新增]
|
9 | 2017-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:深圳市吉屋网络技术有限公司、出资额:240.000000、出资比例:100.000000; [退出]
|
股东名称:深圳市吉屋科技股份有限公司、出资额:240.000000、出资比例:100.000000; [新增]
|
10 | 2017-12-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:潘国栋;总经理:潘国栋;股东:深圳市吉屋网络技术有限公司;董事长:潘国栋;
|
法定代表人:曾小玲;总经理:曾小玲;董事长:曾小玲;股东:;
|