序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市先科电子股份有限公司 | 90% | 136.80万人民币 |
2 | 国投先科光盘有限公司 | 10% | 15.20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁伟俊
|
|
2 |
李树平
|
|
3 |
裴兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市先科激光技术服务公司南头分店
|
柯建生 | 1996-04-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2003-01-09 | 董事长或执行董事成员 |
李树平(执行董事) [退出]
|
丁伟俊(执行董事) [新增]
|
2 | 2003-01-09 | 实收资本 |
0
|
152
|
3 | 2002-07-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区第五工业区科苑路天元公司大院内综合楼4楼
|
深圳市南山区西丽红花岭工业区闽利达工业厂房4楼
|
4 | 2001-01-17 | 市场主体类型变更 |
全民
|
有限责任公司
|
5 | 2001-01-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
激光产品及配套设备,电子器件。计算机及其外部设备,技术咨询,维修服务,激光视唱技术咨询、培训。
|
生产销售激光产品及配套设备、电子器件;经营计算机及其外部设备;激光视唱产品及计算机设备的技术咨询、维修及培训。
|
6 | 2001-01-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
从1987-11-14至2000-12-31
|
从1987-11-14至2007-11-14
|
7 | 2001-01-17 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
深圳市先科激光技术服务公司
|
深圳市先科激光技术服务有限公司
|
8 | 2001-01-17 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2000-06-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
从1987-11-14至2000-06-05
|
从1987-11-14至2000-12-31
|
10 | 1999-07-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区上步北路深圳体育场4区3号4号
|
深圳市南山区第五工业区科苑路天元公司大院内综合楼4楼
|