序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨义浒 | 16.3917% | 944.1616万人民币 |
2 | 赵玉梅 | 9.91135% | 570.8935万人民币 |
3 | 彭扬华 | 5.71782% | 329.3466万人民币 |
4 | 龚雪春 | 0.75274% | 43.3579万人民币 |
5 | 广州市华富生物科技有限公司 | ||
6 | 深圳市创新投资集团有限公司 | ||
7 | 广东金纺创业投资有限公司 | ||
8 | 湖北量科高投创业投资有限公司 | ||
9 | 深圳市北科深港科技****展有限公司 | ||
10 | 湖北楚天传媒投资有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨义浒
|
|
2 |
薄建彬
|
|
3 |
黄光明
|
|
4 |
刘敏
|
|
5 |
陈大柱
|
|
6 |
祁儒祯
|
|
7 |
阮长顺
|
|
8 |
王攀
|
|
9 |
刘立新
|
|
10 |
杨力
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳光华伟业股份有限公司武汉分公司
|
许红平 | 2018-12-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-23 | 许可信息 |
进入高新园区批复()
|
进入高新园区批复()
|
2 | 2022-05-23 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-12-08
|
2022-04-25
|
3 | 2022-05-23 | 一般经营项目 |
兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);生物工程技术开****(不含限制项目);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。
|
兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);生物工程技术开****(不含限制项目);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研****;3D打印基础材料销售;3D打印服务;新型膜材料制造;新型膜材料销售;增材制造装备制造;增材制造装备销售;医用包装材料制造;合成纤维制造;合成纤维销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2022-05-23 | 成员 |
刘立新(监事),卢霞莉(监事),杨力(监事)
|
杨力(监事),王攀(监事),刘立新(监事)
|
5 | 2021-12-13 | 成员 |
赵玉梅(董事),陈红波(董事),祁儒祯(董事),薄建彬(董事)
|
陈大柱(董事),黄光明(董事),刘敏(董事),阮长顺(董事),薄建彬(董事),祁儒祯(董事)
|
6 | 2021-12-13 | 注册资本(万元) |
4738.6336 人民币
|
5759.9996 人民币( + 21.55402% )
|
7 | 2021-12-13 | 注册资本 |
4738.6336 人民币
|
5759.9996 人民币( + 21.55402% )
|
8 | 2021-12-13 | 其他董事信息 |
赵玉梅(董事), [退出]陈红波(董事), [退出]祁儒祯(董事),薄建彬(董事)
|
陈大柱(董事), [新增]黄光明(董事), [新增]刘敏(董事), [新增]阮长顺(董事), [新增]薄建彬(董事),祁儒祯(董事)
|
9 | 2021-12-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-12-25
|
2021-12-08
|
10 | 2021-03-19 | 注册资本(万元) |
4335.79 人民币
|
4738.6336 人民币( + 9.29112% )
|