序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李贤骅 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 龚军 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李贤骅
|
|
2 |
龚军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-04-09
|
2021-06-03
|
2 | 2021-06-11 | 地址 |
深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路10号中浩大厦1626
|
深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路10号中浩大厦711
|
3 | 2021-06-11 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2020-04-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2007-05-22至2017-05-22
|
永续经营
|
5 | 2020-04-16 | 地址 |
深圳市福田区八卦四路中浩大厦16层1611房
|
深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路10号中浩大厦1626
|
6 | 2020-04-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2020-04-09
|
7 | 2020-04-16 | 升级换照 |
|
|
8 | 2020-04-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2007-05-22,2017-05-22,10
|
2007-05-22,,
|
9 | 2020-04-16 | 章程修正案 |
|
|
10 | 2017-05-31 | 统一社会信用代码 |
|
*****C
|