序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈雪芬 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈雪芬
|
|
2 |
何俊康
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市鑫旺家房地产经纪有限公司向西分公司
|
吴鹏 | 2022-04-29 |
2 |
深圳市鑫旺家房地产经纪有限公司景田分公司
|
吴鹏 | 2022-04-15 |
3 |
深圳市鑫旺家房地产经纪有限公司布吉百合分公司
|
许荣达 | 2009-12-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 成员 |
马军辉(监事)
|
何俊康(监事)
|
2 | 2020-11-17 | 监事信息 |
马军辉(监事) [退出]
|
何俊康(监事) [新增]
|
3 | 2018-08-02 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2007-12-03至2017-12-03
|
永续经营
|
4 | 2018-08-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
从2007-12-03至2017-12-03
|
永续经营
|
5 | 2018-08-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-12-03,2017-12-03,10
|
2007-12-03,,
|
6 | 2018-08-02 | 章程备案 |
2017-04-10
|
2018-07-30
|
7 | 2017-04-19 | 统一社会信用代码 |
|
*****J
|
8 | 2017-04-19 | 其他事项备案 |
|
*****J
|
9 | 2017-04-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
2017-04-10
|
10 | 2017-04-19 | 章程 |
|
|