序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伍留英 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 欧阳庚香 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍留英
|
|
2 |
欧阳庚香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 地址 |
深圳市光明区公明街道上村社区永南工业区A区6栋四楼401
|
深圳市光明区马田街道石围社区石围工业大道001号A栋203
|
2 | 2021-10-20 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-10-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-03-06
|
2021-10-19
|
4 | 2019-03-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市光明新区公明办事处红星社区星工二路3号五楼B区
|
深圳市光明区公明街道上村社区永南工业区A区6栋四楼401
|
5 | 2019-03-07 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-03-06
|
6 | 2017-05-12 | 统一社会信用代码 |
|
*****Q
|
7 | 2017-05-12 | 其他事项备案 |
|
*****Q
|
8 | 2017-05-12 | 一照一码换照 |
|
|
9 | 2014-10-31 | 注册资本(万元) |
10
|
100( + 900% )
|
10 | 2014-10-31 | 成员 |
欧阳庚香(总经理),欧阳庚香(执行董事),伍留英(监事)
|
伍留英(执行董事),欧阳庚香(监事),伍留英(总经理)
|