序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴天伟 | 50% | 0.5万人民币 |
2 | 邓郁红 | 50% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴天伟
|
|
2 |
邓郁红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区桃源街道龙井路一通7展场13号铺
|
深圳市南山区南头街道马家龙社区艺园路168号荔园新村7栋B单元706
|
2 | 2019-01-28 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-01-25
|
3 | 2016-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:王福全;股东:李文;法定代表人:王福全;监事:李文;股东:王福全;董事长:王福全;
|
总经理:吴天伟;股东:吴天伟;法定代表人:吴天伟;董事长:吴天伟;监事:邓郁红;股东:邓郁红;
|
4 | 2016-07-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:李文、出资额:.500000、出资比例:50.000000; [退出]股东名称:王福全、出资额:.500000、出资比例:50.000000; [退出]
|
股东名称:邓郁红、出资额:.500000、出资比例:50.000000; [新增]股东名称:吴天伟、出资额:.500000、出资比例:50.000000; [新增]
|
5 | 2016-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:李文 [退出]执行董事:王福全 [退出]总经理:王福全 [退出]
|
监事:邓郁红 [新增]总经理:吴天伟 [新增]执行董事:吴天伟 [新增]
|
6 | 2016-07-21 | 董事长或执行董事成员 |
王福全(执行董事) [退出]
|
吴天伟(执行董事) [新增]
|
7 | 2016-07-21 | 监事信息 |
李文(监事) [退出]
|
邓郁红(监事) [新增]
|
8 | 2016-07-21 | 高管人员 |
王福全(总经理) [退出]
|
吴天伟(总经理) [新增]
|
9 | 2016-07-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:李文,出资额:.5,出资比例:50 [退出]名称:王福全,出资额:.5,出资比例:50 [退出]
|
名称:邓郁红,出资额:.5,出资比例:50 [新增]名称:吴天伟,出资额:.5,出资比例:50 [新增]
|
10 | 2016-07-21 | 股东(投资人) |
李文 0.5000(万元) 50.0000% [退出]王福全 0.5000(万元) 50.0000% [退出]
|
吴天伟 0.5000(万元) 50.0000% [新增]邓郁红 0.5000(万元) 50.0000% [新增]
|