序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州越璟房地产开****有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王彦
|
|
2 |
江文斌
|
|
3 |
朱毅
|
|
4 |
刘其劲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-13 | 监事信息 |
江文斌(董事),杨辉(监事), [退出]余东生(董事) [退出]
|
江文斌(董事),朱毅(董事), [新增]刘其劲(监事) [新增]
|
2 | 2022-07-13 | 其他董事信息 |
江文斌(董事),杨辉(监事), [退出]余东生(董事) [退出]
|
江文斌(董事),朱毅(董事), [新增]刘其劲(监事) [新增]
|
3 | 2022-07-13 | 成员 |
江文斌(董事),杨辉(监事),余东生(董事)
|
江文斌(董事),朱毅(董事),刘其劲(监事)
|
4 | 2021-07-15 | 成员 |
蒋耀仪(董事),姚伟鹏(董事)
|
余东生(董事),江文斌(董事)
|
5 | 2021-01-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-12-07
|
2021-01-13
|
6 | 2020-12-24 | 成员 |
赖雅(董事长)
|
王彦(董事长)
|
7 | 2020-12-24 | 指定联系人 |
赖雅
|
王彦
|
8 | 2020-12-24 | 董事长或执行董事成员 |
赖雅(董事长) [退出]
|
王彦(董事长) [新增]
|
9 | 2020-12-24 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
赖雅 [退出]
|
王彦 [新增]
|
10 | 2020-12-10 | 章程修正案 |
|
|